Generation: 1
Generation: 2
Generation: 3
3. | Povl Frederik Barfod (2.Estrid2, 1.Ludvig1) blev født i 27.10.1927 i København; døde den 30 okt 1999. Andre begivenheder:
- Referencenummer: XVIII,32
Notater:
Povl Frederik Barfod tog mellemskoleeksamen i 1943 fra Nykøbing S. Borger- og Realskole, hvorefter han var shippingelev hos skibsmægler A.S. Ørsted i Nykøbing S. fra 1943 til 1946. Derefter blev han ansat i Dampskibsselskabet "Dania" i København indtil 1950, da han kom til firma Harper, Petersne & Co, Ltd. i London. Den 1.1.1951 blev han oversøisk befragter i firma Iversen & Jacobsen og fra november 1952 drev han egen befragtning i København. Indtil 1958 var han ansat i skibsmæglerfirmaet Heckscher & Søns Eftf. som chef for befragtningsafdelingen og fra efteråret 1958 direktør for firma Henning Birchs Eftf. samt fra den 1.1.1960 eneindehaver heraf. Han har siden udvidet med rederivirksomhed, herunder liniefart mellem Øresundshavne og Hamburg (Scancon Service) og med liniefart Skandinavien og Middelhavet (Scanned Service). Siden 1963 har han samlevet med Eva Dybdahl Guld, der er født den 13.12.1942 i Silkeborg som datter af Sven Guld og Vita Vinde Pedersen. Han har 4 børn, men kun tre har navnet Barfod (XIX,5 og 106-107).
Povl blev gift med Tove Lise Christensen [Gruppeskema] [Familietavle]
Familie/Ægtefælle/Partner: Eva Dybdahl Guld. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
4. | Eyvind Barfod (2.Estrid2, 1.Ludvig1) blev født den 23 jul. 1931 i København; døde den 22 jul. 2021. Andre begivenheder:
- Referencenummer: XVIII,33
Notater:
Eyvind Barfod tog mellemskoleeksamen i 1946, hvorefter han kom i lære hos skibsmægler A.S.Ørsted I nykøbing Sjælland. Den 17.7.1959 blev han mathelev i søværnet, den 15.7.1951 intendanturmath og den 1.10.1953 oversergent i intendanturkorpset. Han er siden blevet regnskabschef. De har tre børn (XIX,64-66)
Eyvind blev gift med Inge Bülow den 3 dec. 1955 i Jægersborg kirke. Inge (datter af Viggo Albert Bülow og Thora Marie Emilie f. Pedersen) blev født den 22 jan. 1937 i København; døde den 17 apr. 2021. [Gruppeskema] [Familietavle]
|
5. | Ib Barfod (2.Estrid2, 1.Ludvig1) blev født den 13 jul. 1932 i Kgs. Lyngby; døde den 3 jul. 2005. Andre begivenheder:
- Referencenummer: XVIII,34
Notater:
Ib Barfod gik til søs i 1947. Han forliste den 4.8.1948 ved De Kapverdiske øer, men blev reddet. I 1948 mathelev og senere math i søværnet, men gik ud af søværnet igen oktober 1951. Derefter arbejdede han som vaskeriassistent fra januar til maj 1952 og blev samme år ansat som kontorist i firmaet Chr. Havsten, færøsk handel. 1960-69 var han første assistent og siden bogholder og hovedkasserer i Snedkermestrenes Træ- og Finerskæreri A/S I københavn, 1969-77 leder af debitorbogholderiet hos ICOPA, Jens Villadsens Fabrikker A/S, hvorefter han 1977-80 var restauratør i "Appotekerhjørnet" i Nykøbing Sj. sammen med sin bror Povl Frederik (XVIII,32) samt eneejer af "Centerbodega" i Valdemarsgade i Randers. Siden 1980 har han været leder af debitor- og kreditorbogholderiet hos De Danske Mejeriers Fællesindkøb Amba i København, indtil virksomheden flyttede sit hovedkontor til Kolding. Ib Barfod har desuden i mange år ydet en indsats i Det Konservative Folkeparti, hvor han nu er kasserer og endvidere medlem af partiets Københavns hovedbestyrelse.
Ib blev gift med Kirsten Lerche Petersen [Gruppeskema] [Familietavle]
Ib blev gift med Eva Merethe Lillevang Hansen [Gruppeskema] [Familietavle]
|
Generation: 4
|